BODACC n
o
41 B − 28 février 2012 −
31
.
.
59500 Douai.
Adresse de l’établissement principal : 231 boulevard Pas-
teur 59500 Douai.
Commentaires : Modification survenue sur la déno-
mination, la forme juridique, l’administration et transfert du siège
social, transfert de l’établissement principal.
Radiations
858 -
● 498 763 614 RCS Douai.
DELECROIX (Patrick, Georges,
Emile).
Adresse : 33 route Nationale 62147 Boursies.
Date de cessation
d’activité : 31 janvier 2012.
859 -
● 488 726 365 RCS Douai.
LOQUET (Michel, Alain).
Adresse :
40 rue de la Chaussée 59151 Arleux.
Date de cessation d’activité :
31 décembre 2011.
860 -
● 517 869 558 RCS Douai.
ITIA. Forme : Société à responsabi-
lité limitée.
Adresse du siège social : 14 rue Emile Payen
59310 Nomain.
861 -
● 420 764 052 RCS Douai.
LE VOLTAIRE. Forme : Société à
responsabilité limitée à associé unique.
Adresse du siège social : 132
place d’Armes 59500 Douai.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Modifications et mutations diverses
862 -
o
323 057 083 RCS Lille.
HYGENA CUISINES. Forme : Société
par actions simplifiée.
Capital : 24236817.60 euros.
Administration :
Président de la société : KAUFMANN Per Commissaire aux
comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant :
GOUHIR Yves .
Activité : La distribution de meubles en kit.
Adresse
du siège social : rue des Clauwiers Parc d’Activités de l’Epinette BP
106 59113 Seclin.
Adresse de l’établissement principal : rue des Clau-
wiers Parc d’Activités de l’Epinette BP 106 59113 Seclin.
Com-
mentaires : Augmentation de capital Réduction du capital.
Date
d’effet : 29 décembre 2011
Date de commencement d’activité : 2 sep-
tembre 1981.
863 -
o
470 502 543 RCS Lille.
SARL PARC DES ETANGS DE LA
SABLONNEUSE NOM COMMERCIAL : PARC D’ATTRACTION
LA SABLONNEUSE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capi-
tal : 7622.45 euros.
Administration : Gérant : CLERET Alexis .
Acti-
vité : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à
l’exploitation d’un débit de boissons alimentation à emporter ou à
consommer sur place, articles de pêches. La création et l’exploita-
tion d’étangs. Mise en place et exploitation d’un parc d’attraction
comprenant notamment des étangs de pêche, un golf miniature, des
jeux pour enfants, allées de promenade.
Adresse du siège social : 296
rue des Etangs 59261 Wahagnies.
Adresse de l’établissement principal :
296 rue des Etangs 59261 Wahagnies.
Commentaires : Changement
de locataire gérant d’une partie d’activité de Brasserie restauration
au profit de Monsieur Christophe DELENEUVILLE.
Date d’effet :
9 février 2012
Date de commencement d’activité : 1
er
août 1970.
864 -
o
329 452 585 RCS Lille.
ESPACE JURIDIQUE AVOCATS.
Forme : Société d’exercice libéral A.R.L.
Capital : 434000.00 euros.
Administration : Gérant : HEYTE Laurent Gérant : CHAILLET Phi-
lippe Gérant : TRESCA Olivier Gérant : GRARDEL Gilles Gérant :
MUSELET Gwendoline Gérant : LAMIRAND Isabelle Co-gérant :
LE BRIQUIR Erwan Co-gérant : HENOT Caroline Co-gérant : SAL-
MON Aurélie Commissaire aux comptes titulaire : SIMONS Pascal
Commissaire aux comptes suppléant : BABLED Jacques .
Activité :
Societe d’avocats au barreau de lille.
Adresse du siège social : 99 rue
Nationale 59000 Lille.
Adresse de l’établissement principal : 99 rue
Nationale 59000 Lille.
Commentaires : Changement de gérant.
Date
d’effet : 31 décembre 2011
Date de commencement d’activité : 2 jan-
vier 1984.
865 -
o
338 902 554 RCS Lille.
GRAPHEMES. Forme : Société par
actions simplifiée.
Capital : 150000.00 euros.
Administration : Pré-
sident de la société : VOUTERS Jean-Baptiste Commissaire aux
comptes titulaire : VANNESTE Jean-François Commissaire aux
comptes suppléant : CECAD .
Activité : Publicité, conception, réali-
sation publicitaire.
Adresse du siège social : 6 bis parvis Saint Maurice
59000 Lille.
Adresse de l’établissement principal : 6 bis parvis Saint
Maurice 59000 Lille.
Commentaires : Transfert du siège et de l’éta-
blissement principal avec création.
Date d’effet : 30 décembre 2011
Date de commencement d’activité : 1
er
octobre 1986.
866 -
o
341 487 015 RCS Lille.
SCI ALIS. Forme : Société civile
immobilière.
Capital : 762.25 euros.
Administration : Gérant associé
indéfiniment responsable : WILLOCQUET Anne Marguerite Marie
Gérant associé indéfiniment responsable : CHARRIERE Anne-Caro-
line .
Activité : Acquisition, propriété, gestion et plus généralement
l’exploitation par bail, location ou autrement d’immeubles bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement.
Adresse du siège social : 23 place Sébastopol 59000 Lille.
Adresse de
l’établissement principal : 23 place Sébastopol 59000 Lille.
Com-
mentaires : Changement de gérant.
Date d’effet : 26 janvier 2012
Date
de commencement d’activité : 2 juillet 1987.
867 -
o
950 382 481 RCS Lille.
AMARINE. Forme : Société par
actions simplifiée.
Administration : Président de la société : AGAPES,
représenté par M ANDRE Wilfrid Directeur général : BAILLEUX
Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA DEPAR-
TEMENT KPMG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SCP
JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES .
Activité : Toutes opérations
commerciales.
Adresse du siège social : rue Van Gogh Immeuble Péri-
centre 59650 Villeneuve-d’Ascq.
Adresse de l’établissement principal :
rue Van Gogh Immeuble Péricentre 59650 Villeneuve-d’Ascq.
Com-
mentaires : Changement de représentant permanent de la SA
AGAPES.
Date d’effet : 12 janvier 2012
Date de commencement d’acti-
vité : 11 décembre 1991.
868 -
o
389 900 838 RCS Lille.
EUROPE NORD MEDIAS. Forme :
Société par actions simplifiée.
Capital : 123654.72 euros.
Administra-
tion : Président de la société : BRANQUART Jean-Claude Commis-
saire aux comptes titulaire : ACEA Commissaire aux comptes sup-
pléant : SAUVAGE Catherine .
Activité : La rédaction, l’impression,
publication, l’exploitation de toutes publications périodiques, jour-
naux et autres, périodiques de caractère ou non politique, artistique,
littéraire scientifique, soprtif ou professionnel.
Adresse du siège
social : 130 rue Nationale 59000 Lille.
Adresse de l’établissement princi-
pal : 130 rue Nationale 59000 Lille.
Commentaires : Augmentation de
capital Réduction du capital.
Date d’effet : 30 décembre 2011
Date de
commencement d’activité : 13 juin 1994.
869 -
o
438 646 390 RCS Lille.
DU DOCTEUR PATRICK BAC-
Dostları ilə paylaş: